Trik Mudah Aritmatika ( bag 2 )

Hai Kids & Parents.. Mr. Haku akan mencoba melanjutkan trik seputar aritmatika

Perkalian angka sama dengan digit terakhir 5

Coba kids & parents hitung perkalian dibawah ini dengan cepat :

15 x 15
25 x 25
35 x 35
45 x 45

Bagaimana berhasil ?

Tenang!!,  Mr. Haku akan memberikan trik untuk perhitungan seperti ini

Misalnya kita akan menghitung 25 x 25. Caranya cukup mudah, pertama kita tambahkan 1 nilai pada digit pertama bilangan pertama ( 2 ) kemudian kalikan dengan digit pertama bilangan kedua. Terakhir tambahkan nilai 25 diakhir bilangan.

Berikut perhitungannya :

25 x 25 =

Tambahkan 1 nilai pada angka pertama bilangan pertama (2+1)

Kalikan dengan angka pertama bilangan ke dua sehingga menjadi (2+1) x 2

Tambahkan nilai 25 diakhir bilangan sehingga menjadi (2+1) x 2 ditambah nilai 25

= (2+1) x 2

= 6

_25

= 625

 

Menjumlahkan tanpa kalkulator

Ayo coba hitung penjumlah dibawah ini ?
1+6+8+5+1+2+2+8+9+5+4+3+9+9

Mr. Haku kasih deh trik untuk menghitung penjumlahan diatas ( sok tahu ya.. hehe ).

Caranya jumlahkan setiap angka secara berurutan. Angka pertama + angka 2, jumlah angka kedua + angka ketiga, jumlah angka kedua  + angka ketiga begitu seterusnya. Untuk setiap hasil penjumlahan dua digit maka digit terakhir disimpan sebagai koma dan dijumlahkan dengan angka selanjutnya. Kemudia hitung setiap koma dan gabungkan dengan koma terakhir hasil penjumlahan.

Berikut cara berhitungnya :
1+6 =7
7+8= 15 ->.5 ( lebih dari duasatu digit diberi tanda koma )
5+5=10 ->.0
0+1 = 1
1+2=3
3+2=5
5+8=13 ->.3
3+9=12 ->.2
2+5=7
7+4 =11->.1
1+3=4
4+9=13 ->.3
3+9=12->.2 -> koma terakhir
maka jawaban diatas ->

Jumlah Koma = {.5, .0, .3, .2, .1, .3, .2 } ada 7 koma

Koma terakhir = .2

Jumlah koma = digit pertama

Koma terakhir = digit kedua

Sehingga jawabannya adalah 72

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE